序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 内蒙古中燃清洁能源有限公司 | 65% | 8645.0万 |
2 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 35% | 4655.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘钧波
|
|
2 |
匡晓东
|
|
3 |
马金龙
|
|
4 |
鲁卫东
|
|
5 |
王传忠
|
|
6 |
逄锦阁
|
|
7 |
孙玉明
|
|
8 |
白灵庆
|
|
9 |
鄢宏超
|
|
10 |
高云亮
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司蒙西分公司
|
刘钧波 | 2015-05-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马金龙(董事),鲁卫东(董事),高云亮(监事),白灵庆(董事),刘钧波(总经理),匡晓东(董事长),孙玉明(董事),逄锦阁(董事),王传忠(董事),鄢宏超(监事会主席),李海明(监事)
|
马金龙(董事),鲁卫东(董事),高云亮(监事),白灵庆(董事),刘钧波(总经理),匡晓东(董事长),孙玉明(董事),逄锦阁(董事),王传忠(董事),鄢宏超(监事会主席),李海明(监事)
|
2 | 2021-12-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
匡晓东
|
刘钧波
|
3 | 2020-12-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马金龙(董事),鲁卫东(董事),高云亮(监事),王鹏(董事), [退出]刘钧波(总经理),匡晓东(董事长),江海燕(监事), [退出]孙玉明(董事),逄锦阁(董事),王传忠(董事),鄢宏超(监事会主席)
|
马金龙(董事),鲁卫东(董事),高云亮(监事),白灵庆(董事), [新增]刘钧波(总经理),匡晓东(董事长),孙玉明(董事),逄锦阁(董事),王传忠(董事),鄢宏超(监事会主席),李海明(监事) [新增]
|
4 | 2020-05-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马金龙(董事长,经理),鲁卫东(董事),高云亮(监事),王鹏(董事),匡晓东(董事),江海燕(监事),王晋(董事), [退出]戚邦权(董事), [退出]王传忠(董事),鄢宏超(监事会主席)
|
马金龙(董事),鲁卫东(董事),高云亮(监事),王鹏(董事),刘钧波(总经理), [新增]匡晓东(董事长),江海燕(监事),孙玉明(董事), [新增]逄锦阁(董事), [新增]王传忠(董事),鄢宏超(监事会主席)
|
5 | 2020-05-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
马金龙
|
匡晓东
|
6 | 2016-09-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高云亮郭娟 [退出]黄勇 [退出]江海燕匡晓东刘建国 [退出]马金龙王德凯 [退出]王鹏朱伟伟 [退出]
|
高云亮江海燕匡晓东鲁卫东 [新增]马金龙戚邦权 [新增]王传忠 [新增]王晋 [新增]王鹏鄢宏超 [新增]
|
7 | 2016-06-15 | 财务负责人变更 |
|
蒋彦飞
|
8 | 2016-06-15 | 其他事项备案 |
*****
|
*****M
|
9 | 2016-06-15 | 其他事项备案 |
2014-07-29
|
2016-06-15
|
10 | 2016-06-15 | 经营范围 |
许可经营项目:天然气输送服务;气化工程安装;天然气供应、销售;天然气化工产品、天然气仪器、仪表设备销售。 一般经营项目:无
|
许可经营项目:天然气输送服务;气化工程安装;天然气供应、销售;天然气化工产品销售。 一般经营项目:天然气仪器、仪表设备、燃气设备、燃气用具、厨房配套设备及配件的销售、安装、维修;五金、家用电器、橱柜、装饰材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|