序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 青岛城投新能源投资有限公司 | 100% | 3904.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐建军
|
|
2 |
纪秋红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
青岛城投新能源投资有限公司青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司 [退出]
|
青岛城投新能源投资有限公司
|
2 | 2018-12-29 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司(1190)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(1153)
|
3 | 2018-12-29 | 章程备案 |
|
|
4 | 2017-08-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
纪秋红张岩 [退出]
|
纪秋红徐建军 [新增]
|
5 | 2017-08-23 | 其他事项备案 |
2016-11-07
|
2017-08-23
|
6 | 2017-08-23 | 负责人变更 |
张岩 [退出]
|
徐建军 [新增]
|
7 | 2017-08-23 | 法定代表人 |
张岩
|
徐建军
|
8 | 2016-11-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴晓峰 [退出]于姗姗 [退出]
|
纪秋红 [新增]张岩 [新增]
|
9 | 2016-11-07 | 其他事项备案 |
2016-08-16
|
2016-11-07
|
10 | 2016-11-07 | 负责人变更 |
吴晓峰 [退出]
|
张岩 [新增]
|