序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王敏
|
金鑫
|
2 | 2019-06-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
马晓宇
|
王敏
|
3 | 2019-06-06 | 市场主体类型变更 |
股份有限公司分公司(2200)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)(2213)
|
4 | 2017-03-09 | 联络员备案 |
张晓明
|
王美蓉
|
5 | 2017-03-09 | 负责人 |
姜东升
|
马晓宇
|
6 | 2016-04-13 | 财务负责人 |
|
王美蓉
|
7 | 2014-08-18 | 负责人 |
马志华
|
姜东升
|