序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 石磊 | 50% | 600.0万 |
2 | 崔利军 | 50% | 600.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔利军
|
|
2 |
石磊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-09-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔利军郭鹏鑫 [退出]
|
崔利军石磊 [新增]
|
2 | 2015-09-17 | 自然人股东 |
崔利军郭鹏鑫 [退出]
|
崔利军石磊 [新增]
|
3 | 2014-05-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔利军吕玉辉 [退出]
|
崔利军郭鹏鑫 [新增]
|
4 | 2014-05-08 | 自然人股东 |
崔利军吕玉辉 [退出]
|
崔利军郭鹏鑫 [新增]
|
5 | 2011-01-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
崔利军武勤义 [退出]
|
崔利军吕玉辉 [新增]
|
6 | 2011-01-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔利军崔利军武勤义 [退出]
|
崔利军吕玉辉 [新增]
|
7 | 2009-06-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
崔利军武勤义
|
崔利军武勤义
|
8 | 2009-06-18 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
500
|
1200( + 140% )
|
9 | 2009-06-16 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)(1151)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
10 | 2009-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李鸿艺 [退出]刘润鲜 [退出]
|
崔利军 [新增]崔利军 [新增]武勤义 [新增]
|