序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张美玲 | 60% | 30.0万 |
2 | 周慧明 | 40% | 20.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周慧明
|
|
2 |
张美玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-11-17 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:周慧明
|
2 | 2014-11-17 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:周慧明 [新增]
|
3 | 2013-11-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈国庆 [退出]张美玲
|
张美玲周慧明 [新增]
|
4 | 2013-11-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈国庆, [退出]张美玲
|
张美玲,周慧明 [新增]
|
5 | 2013-11-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈国庆
|
周慧明
|
6 | 2013-04-27 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
进出口贸易、木材加工销售、人造板加工销售、家具加工销售、地板加工销售。(国家法律、法规国务院决定应经审批的未获审批前不得生产经营)
|
许可经营项目:无 一般经营项目:木材烘干、进出口贸易、木材加工销售、人造板加工销售、家具加工销售、地板加工销售。(国家法律、法规国务院决定应经审批的未获审批前不得生产经营)
|
7 | 2012-11-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈国庆,张美玲
|
陈国庆,张美玲
|
8 | 2010-12-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李军(监事 [退出]2005-05-20)牛金成(执行董事 [退出]2006-02-21)
|
陈国庆(执行董事兼经理 [新增]2010-12-02)张美玲(监事 [新增]2010-12-02)
|
9 | 2010-12-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
牛金成
|
陈国庆
|
10 | 2006-02-21 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
满洲里市兴宝人造板制造有限公司
|
满洲里市金罡人造板制造有限责任公司
|