序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘圣章 | 60% | 1200.0万 |
2 | 刘盛德 | 40% | 800.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
白昆
|
|
2 |
刘盛德
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘圣章 (执行董事,经理), [退出]刘盛德(监事)
|
刘盛德(监事),白昆(执行董事,经理) [新增]
|
2 | 2018-06-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘圣章
|
白昆
|
3 | 2018-06-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘圣章刘盛德
|
刘圣章刘盛德
|
4 | 2018-06-08 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
1000万元
|
2000万元( + 100% )
|
5 | 2018-06-08 | 章程备案 |
|
|
6 | 2015-10-14 | 财务负责人变更 |
|
盖杰
|
7 | 2014-12-01 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
300
|
1000( + 233.33333% )
|
8 | 2014-12-01 | 自然人股东 |
刘盛德刘圣章
|
刘盛德刘圣章
|
9 | 2014-11-10 | 联络员备案 |
姓名:张蕾 身份
|
姓名:张蕾 身
|
10 | 2014-11-10 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:张蕾 身
|