序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李天武 | 80% | 8.0万 |
2 | 张智林 | 20% | 2.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李天武
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-12-04 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:李天武
|
2 | 2014-12-04 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:李天武 [新增]
|
3 | 2012-11-13 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
满洲里市合作区文化大街南轻工四号厂房东侧
|
满洲里市扎赉诺尔区灵泉生长街
|
4 | 2012-07-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李天武李天武
|
李天武张智林 [新增]
|
5 | 2012-07-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李天武
|
李天武,张智林 [新增]
|
6 | 2012-07-25 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)(1151)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|