序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 文惠 | 38% | 190.0万 |
2 | 文靓 | 38% | 190.0万 |
3 | 李莉 | 24% | 120.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
文靓
|
|
2 |
文惠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李莉
|
文靓
|
2 | 2020-04-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李莉 (经理,执行董事), [退出]文靓(监事),李莉 (经理,执行董事) [退出]
|
文靓(执行董事,经理),文惠(监事) [新增]
|
3 | 2015-12-25 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
200
|
500( + 150% )
|
4 | 2015-12-25 | 自然人股东 |
李莉文惠文靓
|
李莉文惠文靓
|
5 | 2015-03-06 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2005-02-04 至 2015-04-03
|
2005-02-04 至 2025-02-03
|
6 | 2015-03-06 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
01,01,01,01
|
01
|
7 | 2015-03-06 | 住所/经营场所 |
内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市建林街81号,内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市建林街81号,内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市建林街81号,内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市建林街81号
|
内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市建林街81号
|
8 | 2015-03-06 | 营业期限 |
2015-04-03
|
2025-02-03
|
9 | 2012-04-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李莉杨治 [退出]
|
李莉文靓 [新增]
|
10 | 2012-04-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
冯国臣, [退出]李莉,杨治, [退出]周向田, [退出]闫喜庭 [退出]
|
李莉,文惠, [新增]文靓 [新增]
|