序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈增光 | 26.5% | 3975.0万 |
2 | 郑秀銮 | 26.5% | 3975.0万 |
3 | 林国基 | 26.5% | 3975.0万 |
4 | 林国锦 | 11.5% | 1725.0万 |
5 | 孙海平 | 9% | 1350.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈增光
|
|
2 |
郑秀銮
|
|
3 |
孙海平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
林国荣 [退出]王依祥 [退出]孙海平林国锦林国基
|
陈增光 [新增]郑秀銮 [新增]孙海平林国锦林国基
|
2 | 2019-08-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙海平(监事),陈增光(一般代表),林国荣(经理,执行董事) [退出]
|
孙海平(监事),陈增光(经理),郑秀銮(执行董事) [新增]
|
3 | 2019-08-23 | 章程备案 |
|
|
4 | 2018-01-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
林国荣出资3750万,王依祥出资3750万,蒋天平出资1500万,孙海平出资1125万,林国锦出资1125万,林国基出资3750万 [退出]
|
林国荣出资3975万,王依祥出资3975万,孙海平出资1350万,林国锦出资1725万,林国基出资3975万 [新增]
|
5 | 2018-01-15 | 章程备案 |
|
|
6 | 2017-05-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
林国荣孙海平
|
陈增光 [新增]林国荣孙海平
|
7 | 2017-05-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
林国荣
|
陈增光
|
8 | 2017-05-23 | 法定代表人 |
林国荣
|
陈增光
|
9 | 2017-05-18 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
2000
|
15000( + 650% )
|
10 | 2017-05-18 | 自然人股东 |
蒋天平林国基林国锦林国荣孙海平王依祥
|
蒋天平林国基林国锦林国荣孙海平王依祥
|