序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杜雪锋 | 70% | 3500.0万 |
2 | 白艳花 | 30% | 1500.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杜雪锋
|
|
2 |
白艳花
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
内蒙古中储能能源科技有限公司乌海分公司
|
魏安丽 | 2019-05-09 |
2 |
内蒙古中储能能源科技有限公司内蒙古棋盘井分公司
|
高嘉敏 | 2019-04-16 |
3 |
内蒙古中储能能源科技有限公司巴彦淖尔市临河区分公司
|
杜东 | 2019-03-21 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
白艳花 监事杜雪锋 经理,执行董事 [退出]
|
白艳花监事乌雅太 [新增]执行董事兼总经理
|
2 | 2022-08-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杜雪锋(执行董事)
|
乌雅太(执行董事兼总经理)
|
3 | 2022-08-16 | 章程备案 |
|
提交新版公司章程
|
4 | 2022-08-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
白艳花 出资 1500 万;杜雪锋 出资 3500 万 [退出]
|
白艳花 出资 1500 万;乌雅太 出资 3500 万 [新增]
|
5 | 2020-09-08 | 章程备案 |
|
|
6 | 2020-09-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
苏云(监事), [退出]杜雪锋(经理,执行董事)
|
白艳花(监事), [新增]杜雪锋(经理,执行董事)
|
7 | 2020-09-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
苏云 [退出]杜雪锋
|
白艳花 [新增]杜雪锋
|