序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李岱 | 50% | 3000万 |
2 | 唐富东 | 50% | 3000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李岱
|
|
2 |
唐喜文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-10-30 | 自然人股东 |
李岱唐富东杨少勇 [退出]
|
李岱唐富东
|
2 | 2017-09-05 | 自然人股东 |
李岱唐富东唐喜文 [退出]杨少勇
|
李岱唐富东杨少勇
|
3 | 2017-04-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨少勇
|
李岱
|
4 | 2017-04-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王斌 [退出]杨少平 [退出]杨少勇 [退出]
|
李岱 [新增]唐喜文 [新增]
|
5 | 2017-04-24 | 自然人股东 |
杨少勇杨绍玉 [退出]
|
李岱 [新增]唐富东 [新增]唐喜文 [新增]杨少勇
|
6 | 2017-04-24 | 法定代表人 |
杨少勇
|
李岱
|
7 | 2016-02-24 | 财务负责人 |
|
王秀枝
|
8 | 2016-02-24 | 自然人股东 |
杨超 [退出]杨少勇
|
杨少勇杨绍玉 [新增]
|
9 | 2015-09-18 | 自然人股东 |
翟文波 [退出]杨少平 [退出]杨绍玉 [退出]
|
杨超 [新增]杨少勇 [新增]
|
10 | 2015-06-23 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
100
|
6000( + 5900% )
|