序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 内蒙古瑞丰置业集团有限公司 | 54% | 270万 |
2 | 刘志学 | 36% | 180万 |
3 | 乌兰察布市察哈尔园区创硕小额贷款有限公司 | 10% | 50万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘志学
|
|
2 |
于兆利
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-07-15 | 其他事项备案 |
2015-11-24
|
2016-07-15
|
2 | 2016-07-15 | 法人股东 |
内蒙古瑞丰房地产开****有限责任公司
|
内蒙古瑞丰房地产开****有限责任公司乌兰察布市察哈尔园区创硕小额贷款有限公司 [新增]
|
3 | 2016-07-15 | 自然人股东 |
刘志学于兆利 [退出]
|
刘志学
|
4 | 2014-11-26 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:孙红梅
|
5 | 2014-11-26 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:孙红梅 [新增]
|
6 | 2012-01-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘志学,于兆利
|
刘志学,于兆利
|
7 | 2012-01-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
内蒙古瑞丰房地产开****有限责任公司 [新增]
|
8 | 2011-09-23 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:无。 一般经营项目:玻璃制品及泡沫玻璃生产和销售。
|
许可经营项目:无。一般经营项目:玻璃制品及泡沫玻璃生产和销售。
|
9 | 2011-09-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李亚非(执行董事 [退出]2010-05-19)于兆利(监事2011-09-19)
|
于兆利(监事2011-09-19)刘志学(执行董事兼经理 [新增]2011-09-23)
|
10 | 2011-09-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李亚非
|
刘志学
|