序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈纲 | 100% | 700.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈纲
|
|
2 |
陈坤
|
|
3 |
刘广会
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈纲陈海霞 [退出]刘广会
|
陈纲陈坤 [新增]刘广会
|
2 | 2015-12-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
贾树青
|
陈纲
|
3 | 2015-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈海霞贾树青 [退出]刘广会
|
陈纲 [新增]陈海霞刘广会
|
4 | 2015-12-30 | 财务负责人变更 |
|
贾树青
|
5 | 2015-12-30 | 法定代表人 |
贾树青
|
陈纲
|
6 | 2015-09-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈纲
|
贾树青
|
7 | 2015-09-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈纲 [退出]陈海霞刘广会
|
陈海霞贾树青 [新增]刘广会
|
8 | 2015-09-06 | 法定代表人 |
陈纲
|
贾树青
|
9 | 2015-01-04 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
100
|
700( + 600% )
|
10 | 2015-01-04 | 自然人股东 |
陈纲
|
陈纲
|