序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴俊山 | 100% | 500.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴晓艳
|
|
2 |
吴俊山
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-09 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
新能源技术开****;无公害卫生厕所设计、制作及施工;水泥制品生产及销售;碎石加工、运输、及销售。
|
光伏设备及元器件销售;太阳能****电技术服务;环境卫生公共设施安装服务;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;水泥制品销售;建筑用石加工;建筑材料销售;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料销售;机械电气设备销售;畜牧渔业饲料销售;水泥制品制造;****电、输电、供电业务;饲料生产;道路货物运输(不含危险货物)
|
2 | 2020-11-05 | 章程备案 |
|
|
3 | 2020-11-05 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
200万元
|
500万元( + 150% )
|
4 | 2020-11-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
吴俊山
|
吴俊山
|
5 | 2020-10-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴春风
|
吴晓艳
|
6 | 2020-10-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴晓艳(监事),吴春风(经理,执行董事) [退出]
|
吴俊山(监事), [新增]吴晓艳(经理,执行董事)
|
7 | 2020-06-17 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
新能源技术开****;无公害卫生厕所设计、制作及施工;水泥制品生产及销售。
|
新能源技术开****;无公害卫生厕所设计、制作及施工;水泥制品生产及销售;碎石加工、运输、及销售。
|
8 | 2018-11-30 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
无公害卫生厕所设计、制作及施工;新能源技术开****。
|
新能源技术开****;无公害卫生厕所设计、制作及施工;水泥制品生产及销售。
|
9 | 2018-11-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴俊山
|
吴春风
|
10 | 2018-11-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴俊山(执行董事,经理), [退出]吴晓艳(监事)
|
吴晓艳(监事),吴春风(经理,执行董事) [新增]
|