序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王素荣 | 100% | 50.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王素荣
|
|
2 |
史东兰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-30 | 财务负责人 |
李素琴
|
姬霞
|
2 | 2019-07-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
殷兆丽(监事), [退出]王素荣(经理,执行董事)
|
王素荣(执行董事,经理),史东兰(监事) [新增]
|
3 | 2017-12-01 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李泽坤 出资 50万
|
王素荣 出资 50万
|
4 | 2017-12-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李泽坤
|
王素荣
|
5 | 2017-12-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李泽坤(执行董事,总经理) [退出]殷兆丽(监事)
|
王素荣(执行董事,经理) [新增]殷兆丽(监事)
|
6 | 2017-12-01 | 章程备案 |
|
|
7 | 2017-12-01 | 经营范围 |
许可经营项目:无 一般经营项目:水利、水保工程技术咨询服务
|
水利、水保工程技术服务。
|
8 | 2017-12-01 | 法定代表人 |
李泽坤(中华人民共和国居民身份证,*****9)
|
王素荣(中华人民共和国居民身份证,*****3)
|
9 | 2017-01-12 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
1
|
1
|
10 | 2017-01-12 | 财务负责人变更 |
|
李素琴
|