序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭春光 | 100% | 10.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭春光
|
|
2 |
韩琳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-18 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
门窗制造加工;五金产品零售
|
门窗制造加工;五金产品零售;塑料制品销售;塑料制品制造
|
2 | 2022-03-18 | 章程备案 |
|
提交章程修正案
|
3 | 2021-12-17 | 章程备案 |
|
提交章程修正案
|
4 | 2021-12-17 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:无 一般经营项目:五金机电、水暖建材、通讯设备、塑钢门窗加工与销售;工程机械设备租赁、煤炭销售
|
门窗制造加工;五金产品零售
|
5 | 2016-03-16 | 经营范围 |
许可经营项目:无 一般经营项目:五金机电、水暖建材、通讯设备、塑钢门窗加工与销售;工程机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
许可经营项目:无 一般经营项目:五金机电、水暖建材、通讯设备、塑钢门窗加工与销售;工程机械设备租赁、煤炭销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
6 | 2015-12-30 | 财务负责人变更 |
|
范静红
|
7 | 2015-12-30 | 经营范围 |
许可经营项目:无 一般经营项目:五金机电、水暖建材、通讯设备、塑钢门窗加工与销售。
|
许可经营项目:无 一般经营项目:五金机电、水暖建材、通讯设备、塑钢门窗加工与销售;工程机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
8 | 2015-01-15 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:郭春光
|
9 | 2015-01-15 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
4
|
10 | 2015-01-15 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:郭春光 [新增]
|