序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 范寒松 | 100% | 300.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
范寒松
|
|
2 |
唐学飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
唐学飞 出资 225 万; [退出]周俊 出资 75 万 [退出]
|
范寒松 出资 300 万
|
2 | 2021-06-16 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
有限责任公司(自然人独资)(1151)
|
3 | 2021-06-16 | 章程备案 |
|
提交新版公司章程
|
4 | 2021-06-10 | 联络员备案 |
唐学飞
|
刘淑琴
|
5 | 2021-06-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王晨(执行董事)
|
范寒松(执行董事)
|
6 | 2021-06-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐学飞 监事王晨 经理,执行董事 [退出]
|
范寒松 经理,执行董事 [新增]唐学飞 监事
|
7 | 2020-03-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
周俊
|
王晨
|
8 | 2020-03-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周俊(执行董事,经理), [退出]唐学飞(监事)
|
王晨(执行董事,经理), [新增]唐学飞(监事)
|
9 | 2019-07-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
唐学飞
|
周俊
|
10 | 2019-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周俊(监事),唐学飞(经理,执行董事)
|
周俊(执行董事,经理),唐学飞(监事)
|