序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 内蒙古雅布赖盐化集团有限公司 | 51% | 1362.21万 |
2 | 内蒙古雅布赖化工有限公司 | 32.88993% | 878.49万 |
3 | 内蒙古雅布赖实业有限公司 | 9.43467% | 252.0万 |
4 | 阿拉善右旗信用担保投资管理中心 | 4.42905% | 118.3万 |
5 | 中盐雅布赖染料有限公司职工持股会 | 2.24635% | 60.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王泽谋
|
|
2 |
张军文
|
|
3 |
陈明军
|
|
4 |
许新军
|
|
5 |
高清
|
|
6 |
何目德
|
|
7 |
李小风
|
|
8 |
朱德新
|
|
9 |
潘荣
|
|
10 |
甘学斌
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中盐雅布赖染料有限公司职工持股会
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈明军董事甘学斌监事高清董事何目德监事会主席李小风监事李玉明 [退出]董事长聂振文 [退出]总经理潘荣监事许新军董事张军文董事朱德新监事
|
陈明军董事甘学斌监事高清董事何目德监事会主席李小风监事潘荣监事王泽谋 [新增]董事长兼总经理许新军董事张军文董事朱德新监事
|
2 | 2021-12-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李玉明(董事长)
|
王泽谋(董事长兼总经理)
|
3 | 2017-12-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
许新军
|
李玉明
|
4 | 2017-12-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
许新军(经理,执行董事)
|
张军文(董事), [新增]许新军(董事), [新增]朱德新(监事), [新增]李玉明(董事长), [新增]聂振文(总经理), [新增]高清(董事), [新增]甘学斌(监事), [新增]何目德(监事会主席), [新增]潘荣(监事), [新增]陈明军(董事), [新增]李小风(监事) [新增]
|
5 | 2017-12-18 | 法定代表人 |
许新军
|
李玉明
|
6 | 2016-05-19 | 财务负责人变更 |
|
王海霞
|
7 | 2016-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨志福 [退出]
|
许新军 [新增]
|
8 | 2016-05-19 | 其他事项备案 |
2014-05-14
|
2016-05-19
|
9 | 2016-05-19 | 负责人变更 |
李玉明 [退出]
|
许新军 [新增]
|
10 | 2016-05-19 | 其他事项备案 |
*****
|
*****7
|