序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 解卫 | 62.86% | 4211.62万人民币 |
2 | 姜春玲 | 6.25007% | 418.755万人民币 |
3 | 周洋 | 6.25007% | 418.755万人民币 |
4 | 于绩伟 | 6.25007% | 418.755万人民币 |
5 | 吴月升 | 6.25007% | 418.755万人民币 |
6 | 修玉兰 | 2.68% | 179.56万人民币 |
7 | 唐毅深 | 1.79007% | 119.935万人民币 |
8 | 刘金凤 | 0.88993% | 59.625万人民币 |
9 | 张树平 | 0.88993% | 59.625万人民币 |
10 | 李德富 | 0.88993% | 59.625万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
初艳丽
|
|
2 |
解卫
|
|
3 |
于绩伟
|
|
4 |
吴月升
|
|
5 |
周洋
|
|
6 |
刘金凤
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
沈阳市安捷客运集团有限公司阜新分公司
|
杨占忠 | 2018-12-13 |
2 |
沈阳市安捷客运集团有限公司抚顺分公司
|
杨占忠 | 2018-12-03 |
3 |
沈阳市安捷客运集团有限公司大连分公司
|
李爽 | 2018-06-01 |
4 |
沈阳市安捷客运有限公司浑南分公司
|
臧凤伟 | 2011-11-07 |
5 |
沈阳市安捷客运集团有限公司汽车修配厂
|
杨占忠 | 2010-01-15 |
6 |
沈阳市安捷客运集团有限公司于洪客运分公司工会委员会
|
刘贝克 | 2009-12-10 |
7 |
沈阳市安捷客运集团有限公司于洪客运分公司
|
谭贵利 | 2008-03-11 |
8 |
沈阳市安捷客运集团有限公司沈北客运分公司
|
李崇夫 | 2007-01-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨占忠
|
初艳丽
|
2 | 2021-10-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴月升董事杨占忠经理 [退出]刘金凤监事周洋监事解卫董事长于绩伟董事
|
吴月升董事初艳丽经理 [新增]刘金凤监事周洋监事解卫董事长于绩伟董事
|
3 | 2021-05-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴艳
|
杨占忠
|
4 | 2021-05-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴艳经理 [退出]刘金凤监事周洋监事解卫董事长于绩伟董事吴月升董事
|
吴月升董事杨占忠经理 [新增]刘金凤监事周洋监事解卫董事长于绩伟董事
|
5 | 2021-03-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张树平;吴月升;于绩伟;周洋;修玉兰;靳贵宾;刘金凤;金元日;刘文生;孙全昌; [退出]解卫;崔光永;杨永彬;姜春玲;陈玉兰; [退出]胡玉厚;王勇;唐毅深;李德富;
|
张树平;修玉兰;靳贵宾;吴月升;于绩伟;周洋;刘金凤;金元日;刘文生;谭贵利; [新增]解卫;崔光永;杨永彬;姜春玲;何明辉; [新增]胡玉厚;王勇;唐毅深;李德富;
|
6 | 2021-02-26 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
道路旅客运输:县内班车客运;县际班车客运;市际班车客运;省际班车客运;县内包车客运;县际包车客运;市际包车客运;省际包车客运;出租客运(沈北新区行政区域范围内);汽车租赁;旅游汽车租赁服务;网络预约出租汽车客运(不展开私人小客车合承业务)。
|
许可项目:道路旅客运输经营,校车运营服务,巡游出租汽车经营服务,网络预约出租汽车经营服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:汽车租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
7 | 2019-04-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
解卫董事长于胜昕董事 [退出]吴艳董事兼经理周万方监事 [退出]
|
刘金凤监事 [新增]周洋监事 [新增]解卫董事长于绩伟董事 [新增]吴月升董事 [新增]吴艳经理
|
8 | 2019-03-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
初艳丽
|
吴艳
|
9 | 2019-03-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
解卫董事长于胜昕董事初艳丽董事兼经理 [退出]周万方监事
|
解卫董事长于胜昕董事吴艳董事兼经理 [新增]周万方监事
|
10 | 2019-01-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
吴月升;周洋;修玉兰;崔光永;杨永彬;姜春玲;陈玉兰;胡玉厚;王勇;唐毅深;李德富;于绩伟;解卫东; [退出]靳贵宾;金元日;刘文生;解卫;孙全昌;张树平;刘金凤;
|
胡玉厚;刘金凤;金元日;刘文生;解卫;孙全昌;张树平;吴月升;于绩伟;周洋;修玉兰;靳贵宾;崔光永;杨永彬;姜春玲;陈玉兰;王勇;唐毅深;李德富;
|