序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 友兰集团有限公司 | 60% | 450.0万人民币 |
2 | 日本兼松株式会社 | 40% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于美艳
|
|
2 |
西村浩一
|
|
3 |
田代圭
|
|
4 |
曲祚洲
|
|
5 |
于谨文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-31 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
生产速冻面米食品、速冻其它食品及小食品(限卫生许可证范围内)、糕点、月饼;农畜产品、冷鲜肉批****(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理商品及国家有特殊规定的商品,应按国家有关规定办理手续);货物、技术进出口(进口商品分销和法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)***
|
食品加工、速冻食品加工(限卫生许可证范围内);农畜产品、冷鲜肉加工及批****(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理商品及国家有特殊规定的商品,应按国家有关规定办理手续);国内一般贸易;货物、技术进出口(进口商品分销和法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)***
|
2 | 2017-10-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于振田董事 [退出]曲祚洲董事西村浩一副董事长于谨文董事于美艳董事长
|
田代圭董事 [新增]曲祚洲董事西村浩一副董事长于谨文董事于美艳董事长
|
3 | 2014-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
佐用孝浩职务:副董事长法定代表人标志:否, [退出]于振田职务:董事法定代表人标志:否,于谨文职务:董事法定代表人标志:否,曲祚洲职务:董事法定代表人标志:否,于美艳职务:董事长法定代表人标志:是
|
西村浩一职务:副董事长法定代表人标志:否, [新增]于振田职务:董事法定代表人标志:否,于谨文职务:董事法定代表人标志:否,曲祚洲职务:董事法定代表人标志:否,于美艳职务:董事长法定代表人标志:是
|
4 | 2014-03-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
大连友兰企业集团有限公司,日本兼松株式会社
|
日本兼松株式会社,友兰集团有限公司
|
5 | 2014-03-12 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
生产速冻面米食品、速冻其它食品及小食品(限卫生许可证范围内)、糕点、月饼***
|
生产速冻面米食品、速冻其它食品及小食品(限卫生许可证范围内)、糕点、月饼;农畜产品、冷鲜肉批****(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理商品及国家有特殊规定的商品,应按国家有关规定办理手续);货物、技术进出口(进口商品分销和法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)***
|
6 | 2012-04-11 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
1993-05-15/2012-05-14
|
1993-05-15/2027-05-14
|
7 | 2012-04-11 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
大连市金州区三十里堡镇东三十里村
|
大连普湾新区三十里堡街道东三十里村
|
8 | 2011-09-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于美艳职务:董事长法定代表人标志:是,龟岗拓之职务:董事法定代表人标志:否, [退出]佐用孝浩职务:董事法定代表人标志:否,于谨文职务:董事法定代表人标志:否,曲祚洲职务:董事法定代表人标志:否
|
于振田职务:董事法定代表人标志:否, [新增]于美艳职务:董事长法定代表人标志:是,佐用孝浩职务:副董事长法定代表人标志:否,于谨文职务:董事法定代表人标志:否,曲祚洲职务:董事法定代表人标志:否
|
9 | 2009-04-20 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
生产加工水饺、烧麦肉串。
|
生产速冻面米食品、速冻其它食品及小食品(限卫生许可证范围内)、糕点、月饼***
|
10 | 2009-04-20 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
1993-05-15/2009-05-14
|
1993-05-15/2012-05-14
|