序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 大陆投资(中国)有限公司 | 100% | 109405.960600万人民币 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
大陆汽车电子(长春)有限公司净月分公司
|
汤恩 | 2012-11-19 |
2 |
大陆汽车电子(长春)有限公司上海分公司
|
高琳娜 | 2005-05-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-19 | 住所(经营场所) |
长春经济技术开****区武汉路1981号
|
长春净月高新技术产业开****区生态大街5800号
|
2 | 2020-06-19 | 住所变更 |
长春经济技术开****区武汉路1981号
|
长春净月高新技术产业开****区生态大街5800号
|
3 | 2020-06-19 | 经营场所变更 |
|
长春净月高新技术产业开****区生态大街5800号
|
4 | 2020-02-19 | 营业年限/保留期限(名称调整) |
2020-03-13
|
2050-03-14
|
5 | 2020-02-19 | 经营期限(营业期限)变更 |
25
|
55
|
6 | 2019-09-06 | 股东****起人(股权)变更 |
大陆汽车投资(上海)有限公司
|
大陆汽车投资(中国)有限公司
|
7 | 2019-09-06 | 投资人(股权)变更 |
大陆汽车投资(上海)有限公司 [退出]
|
大陆汽车投资(中国)有限公司 [新增]
|
8 | 2019-09-06 | 章程备案 |
|
2
|
9 | 2019-08-06 | 董事监事经理变更 |
姓名:Jian Song,证件类型:外国(地区)护照,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:周立群,证件类型:其他有效身份证件,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:Olaf Pannenbaecker,证件类型:外国(地区)护照,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:Hans-Juergen Braun,证件类型:外国(地区)护照,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:汤恩,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,
|
姓名:Jian Song,证件类型:外国(地区)护照,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:周立群,证件类型:其他有效身份证件,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:Chang Suk Lee,证件类型:外国(地区)护照,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:Roy Kenneth Francis,证件类型:外国(地区)护照,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:汤恩,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,
|
10 | 2019-08-06 | 经理备案 |
姓名:Jian Song,证件类型:外国(地区)护照,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,姓名:周立群,证件类型:其他有效身份证件,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,姓名:Olaf Pannenbaecker,证件类型:外国(地区)护照,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******, [退出]姓名:Hans-Juergen Braun,证件类型:外国(地区)护照,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [退出]姓名:汤恩,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,
|
姓名:Jian Song,证件类型:外国(地区)护照,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******,姓名:周立群,证件类型:其他有效身份证件,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,姓名:Chang Suk Lee,证件类型:外国(地区)护照,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******, [新增]姓名:Roy Kenneth Francis,证件类型:外国(地区)护照,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, [新增]姓名:汤恩,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******,
|