序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-11 | 法定代表人变更 |
姜国全
|
刘星
|
2 | 2020-09-27 | 法定代表人变更 |
任凤利
|
姜国全
|
3 | 2016-12-22 | 名称变更 |
中国农业银行股份有限公司九台龙家堡分理处
|
中国农业银行股份有限公司九台龙家堡支行
|
4 | 2016-12-22 |
|
(九台区)名称变核内字[2016]第001208号
|
|
5 | 2016-05-04 | 联络员信息 |
姓名:王政忠,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:******
|
姓名:李良彪,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:******
|
6 | 2015-03-25 | 负责人变更 |
吕良 [退出]
|
任凤利 [新增]
|
7 | 2014-10-11 | 营业年限/保留期限(名称调整) |
2014-12-31
|
2034-12-31
|
8 | 2014-10-11 | 负责人变更 |
刘晓平 [退出]
|
吕良 [新增]
|
9 | 2014-10-11 | 经营期限(营业期限)变更 |
2014-12-31
|
2034-12-31
|
10 | 2012-02-29 | 负责人变更 |
王胜昌 [退出]
|
刘晓平 [新增]
|