序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国石化销售股份有限公司北京石油分公司 | 50% | 4,900万(元) |
2 | 北京市燃气集团有限责任公司 | 50% | 4,900万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张俊强
|
董事 |
2 |
张国俊
|
监事会主席 |
3 |
徐国君
|
监事 |
4 |
董久樟
|
经理,董事 |
5 |
袁立民
|
董事 |
6 |
邹建
|
董事 |
7 |
郝景阳
|
董事 |
8 |
高银舟
|
董事长 |
9 |
高飞
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-19 | 法定代表人 |
华磊
|
高银舟
|
2 | 2021-10-19 | 董事(理事)、经理、监事 |
高飞,郝景阳,华磊*,孔庆民,李蔚齐,刘淑平,王正平,袁立民,邹建
|
董久樟,高飞,高银舟*,郝景阳,徐国君,袁立民,张国俊,张俊强,邹建
|
3 | 2019-11-26 | 董事(理事)、经理、监事 |
高飞,郝景阳,孔庆民,李蔚齐,刘淑平,田长锁*,王正平,袁立民,邹建
|
高飞,郝景阳,华磊*,孔庆民,李蔚齐,刘淑平,王正平,袁立民,邹建
|
4 | 2019-11-26 | 法定代表人 |
田长锁
|
华磊
|
5 | 2019-11-26 | 股东改变姓名或名称 |
北京市燃气集团有限责任公司,企业法人,中国石化销售有限公司北京石油分公司,企业法人
|
北京市燃气集团有限责任公司,企业法人,中国石化销售股份有限公司北京石油分公司,企业法人
|
6 | 2018-10-30 | 法定代表人 |
陈志清
|
田长锁
|
7 | 2018-10-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈志清*,高飞,康燕,李宏杰,柳文斌,毛海军,宋振员,王志刚,张欣
|
高飞,郝景阳,孔庆民,李蔚齐,刘淑平,田长锁*,王正平,袁立民,邹建
|
8 | 2015-12-15 | 法定代表人 |
闫德林
|
陈志清
|
9 | 2015-12-15 | 董事(理事)、经理、监事 |
高飞,康燕,李宏杰,柳文斌,毛海军,王志刚,曾涛,张欣,闫德林*
|
陈志清*,高飞,康燕,李宏杰,柳文斌,毛海军,宋振员,王志刚,张欣
|
10 | 2015-03-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
高飞,高银舟*,康燕,李宏杰,柳文斌,王志刚,曾涛,张欣,郑新田,闫德林
|
高飞,康燕,李宏杰,柳文斌,毛海军,王志刚,曾涛,张欣,闫德林*
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |