序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐国杰 | 100% | 2,100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘金玲
|
监事 |
2 |
徐国杰
|
经理 |
3 |
王强
|
执行董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
北京中天林市政园林工程有限公司四川分公司
|
霍向炜 | 2013-12-16 |
2 |
北京中天林市政园林工程有限公司海淀分公司
|
王强 | 2003-04-03 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-10-16 | 注册资本 |
2000万
|
2100万
|
2 | 2014-04-21 | 注册资本 |
1000万
|
2000万
|
3 | 2013-08-12 | 企业名称 |
北京中天林园林景观艺术有限公司
|
北京中天林市政园林工程有限公司
|
4 | 2012-03-09 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2012-03-09 | 董事(理事)、经理、监事 |
1 王强* 执行董事; 2 徐国杰 总经理; 3 孙洪庄 监事;
|
1 王强* 执行董事; 2 徐国杰 经理; 3 刘金玲 监事;
|
6 | 2012-03-09 | 投资人 |
4 王强* 125 自然人股东; 3 徐国杰 150 自然人股东;1 孙洪庄 350 自然人股东; 2 秦宇 325 自然人股东; 5 刘在为 50 自然人股东;
|
1 徐国杰 1000 自然人股东;
|
7 | 2012-01-11 | 营业期限 |
10
|
30
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |