序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 100% | 878.8万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杜莹洁
|
执行董事 |
2 |
杜菁
|
监事 |
3 |
贾俊
|
经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-11 | 董事(理事)、经理、监事 |
杜莹洁*,解素花*
|
杜莹洁*,杜菁,贾俊
|
2 | 2018-06-20 | 经营范围 |
药品、生物技术及保健食品的技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
药品、生物技术及保健食品的技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;出租办公用房。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
3 | 2017-12-27 | 董事(理事)、经理、监事 |
解素花*
|
杜莹洁*,解素花*
|
4 | 2015-06-04 | 法定代表人 |
李志猛
|
解素花
|
5 | 2015-01-27 | 经营范围 |
药品、生物技术及保健食品的技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训。
|
药品、生物技术及保健食品的技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
6 | 2007-04-03 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
北京市朝阳区外馆东街甲14号
|
北京市朝阳区外馆东街甲14号
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |