序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京尤迈健康管理有限公司 | 100% | 1,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶铁虎
|
经理 |
2 |
夏红莉
|
监事 |
3 |
戴津津
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-11 | 经营范围 |
医疗服务;健康咨询、健康管理(须经审批的诊疗活动除外);技术推广服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;医疗服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
医疗服务;销售食品;健康咨询、健康管理(须经审批的诊疗活动除外);技术推广服务;销售医疗器械(限Ⅰ、Ⅱ类)、化妆品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;医疗服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
2 | 2018-12-11 | 经营范围 |
医疗服务;健康咨询、健康管理(须经审批的诊疗活动除外)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;医疗服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
医疗服务;健康咨询、健康管理(须经审批的诊疗活动除外);技术推广服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;医疗服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
3 | 2018-08-10 | 法定代表人 |
石东平
|
戴津津
|
4 | 2018-08-10 | 股东改变姓名或名称 |
北京长生谷医院管理有限公司,法人股东
|
北京尤迈健康管理有限公司,法人股东
|
5 | 2018-08-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
石东平*,夏红莉,徐苓
|
戴津津*,夏红莉,叶铁虎
|
6 | 2018-08-10 | 投资人 |
北京长生谷医院管理有限公司,法人股东
|
北京尤迈健康管理有限公司,法人股东
|
7 | 2017-01-20 | 经营范围 |
医疗服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;医疗服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
医疗服务;健康咨询、健康管理(须经审批的诊疗活动除外)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;医疗服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
8 | 2016-04-08 | 股东改变姓名或名称 |
北京长生谷医疗投资管理有限公司,法人股东
|
北京长生谷医院管理有限公司,法人股东
|
9 | 2015-09-18 | 企业类型 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(法人独资)
|
10 | 2015-09-18 | 投资人 |
北京长风远景投资顾问有限公司,法人股东,北京长生谷医疗投资管理有限公司,法人股东
|
北京长生谷医疗投资管理有限公司,法人股东
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |