序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 霍尼韦尔(中国)有限公司 | 100% | 1,330万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘永泽
|
经理,董事长 |
2 |
杜宇晓
|
董事 |
3 |
江海棠
|
监事 |
4 |
钟莉红
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-10 | 董事(理事)、经理、监事 |
江海棠,刘永泽*,亚当,钟莉红
|
杜宇晓,江海棠,刘永泽*,钟莉红
|
2 | 2019-09-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
James Leonard Bland III,江海棠,李烨,刘永泽*,亚当
|
江海棠,刘永泽*,亚当,钟莉红
|
3 | 2018-06-05 | 董事(理事)、经理、监事 |
狄尼诺,江海棠,刘永泽*,盛伟立,亚当
|
James Leonard Bland III,江海棠,李烨,刘永泽*,亚当
|
4 | 2018-06-05 | 注册资本 |
60万人民币元
|
1330万人民币元
|
5 | 2016-11-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
狄尼诺,江海棠,刘永泽*,裴劳拉,盛伟立
|
狄尼诺,江海棠,刘永泽*,盛伟立,亚当
|
6 | 2016-03-02 | 经营范围 |
计算机软、硬件及系统的研****、生产;销售自产产品;技术服务;技术咨询;计算机技术培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
计算机软、硬件及系统的研****、生产;销售自产产品;技术服务;技术咨询;计算机技术培训;技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
7 | 2014-10-21 | 董事(理事)、经理、监事 |
狄尼诺,龚哲平,刘永泽*,裴劳拉,盛伟立
|
狄尼诺,江海棠,刘永泽*,裴劳拉,盛伟立
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |