序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国国际工程咨询有限公司 | 62.5% | 5,000万(元) |
2 | 中广核工程有限公司 | 37.5% | 3,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何大波
|
董事 |
2 |
刘作斌
|
董事长 |
3 |
张芳
|
董事 |
4 |
李民
|
监事 |
5 |
李相明
|
监事会主席 |
6 |
杨增强
|
董事 |
7 |
梁黎锋
|
董事 |
8 |
王胜利
|
监事 |
9 |
翟和明
|
总经理,董事 |
10 |
陈惠江
|
副董事长 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中咨工程有限公司云南分公司
|
李超 | 2021-08-27 |
2 |
中咨工程有限公司四川分公司
|
李超 | 2022-01-20 |
3 |
中咨工程有限公司天津分公司
|
刘淑洁 | 2021-06-24 |
4 |
中咨工程有限公司宁夏分公司
|
代伟 | 2014-04-01 |
5 |
中咨工程有限公司武汉经开区代建项目部
|
王弢 | 2011-07-25 |
6 |
中咨工程有限公司西南分公司
|
李超 | 2018-09-28 |
7 |
中咨工程有限公司青海分公司
|
丁瑞明 | 2014-05-29 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-31 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈惠江,翟和明,何大波,李民,李胜男,李相明,梁黎锋,刘政,刘作斌*,杨增强
|
陈惠江,翟和明,何大波,李民,李相明,梁黎锋,刘作斌*,王胜利,杨增强,张芳
|
2 | 2020-10-22 | 经营范围 |
进出口业务;工程项目的勘察、咨询、设计和监理;工程项目承包及项目管理、项目代建、规划、技术服务;设备和材料的销售;设备租赁;招标代理业务;工程造价咨询;节能环保工程改造;合同能源管理与服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
进出口业务;工程项目的勘察、咨询、设计和监理;工程项目承包及项目管理、项目代建、规划、技术服务;设备和材料的销售;设备租赁;招标代理业务;工程造价咨询;节能环保工程改造;合同能源管理与服务;劳务分包;环境保护监测。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
3 | 2020-10-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈惠江,翟和明,何大波,李民,李胜男,李相明,梁黎锋,刘政,刘作斌*,伍伯基
|
陈惠江,翟和明,何大波,李民,李胜男,李相明,梁黎锋,刘政,刘作斌*,杨增强
|
4 | 2019-03-27 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈杰,董玉书,黄伟,李靖,李胜男,刘波,刘作斌*,王金平,王雪熠,赵润柏
|
陈惠江,翟和明,何大波,李民,李胜男,李相明,梁黎锋,刘政,刘作斌*,伍伯基
|
5 | 2018-11-21 | 股东改变姓名或名称 |
中广核工程有限公司,企业法人,中国国际工程咨询公司,企业法人
|
中广核工程有限公司,企业法人,中国国际工程咨询有限公司,企业法人
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |