序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 崔香玉 | 5% | 5万(元) |
2 | 金勇哲 | 95% | 95万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴嘉明
|
监事 |
2 |
金勇哲
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-25 | 住所 |
北京市通州区榆西一街1号院6号楼4层401室64205
|
北京市通州区观音庵南街4号院1号楼5层505
|
2 | 2021-08-02 | 住所 |
北京市朝阳区望京东园四区13号楼-4至33层101内17层17B3190室
|
北京市通州区榆西一街1号院6号楼4层401室64205
|
3 | 2021-03-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
金星宇,金勇哲*
|
金勇哲*,吴嘉明
|
4 | 2019-08-19 | 住所 |
北京市朝阳区四惠桥南侧甲一号伊莎文化中心主楼三层B20
|
北京市朝阳区望京东园四区13号楼-4至33层101内17层17B3190室
|
5 | 2018-12-07 | 经营范围 |
组织文化艺术交流;设计、代理、****布广告;承办展览展示;经济信息咨询;影视策划。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
组织文化艺术交流(不含演出);设计、代理、****布广告;承办展览展示;经济信息咨询;影视策划。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |