序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李秀敏 | 0.01% | 0.1万(元) |
2 | 牛大军 | 99.99% | 799.9万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李秀敏
|
监事 |
2 |
牛大军
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-08 | 住所 |
北京市海淀区上地十街1号院6号楼2层213-3
|
北京市海淀区天秀路10号中国农大国际创业园2号楼三层0319
|
2 | 2021-01-21 | 营业期限 |
-
|
-
|
3 | 2021-01-21 | 董事(理事)、经理、监事 |
李秀敏,牛大军*
|
李秀敏,牛大军*
|
4 | 2021-01-21 | 投资人 |
牛大军*,自然人股东
|
李秀敏,自然人股东,牛大军*,自然人股东
|
5 | 2020-06-01 | 住所 |
北京市海淀区天秀路10号中国农大国际创业园2号楼4110
|
北京市海淀区上地十街1号院6号楼2层213-3
|
6 | 2019-12-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘华,牛大军*
|
李秀敏,牛大军*
|
7 | 2017-07-04 | 注册资本 |
8万
|
800万
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |