序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-23 | 负责人 |
崔波
|
姜昆
|
2 | 2019-03-18 | 负责人 |
王险峰
|
崔波
|
3 | 2017-07-07 | 负责人 |
荣乃冬
|
王险峰
|
4 | 2015-04-24 | 负责人 |
王秀荣
|
荣乃冬
|
5 | 2012-08-31 | 负责人 |
穆祥云
|
王秀荣
|
6 | 2011-05-18 | 企业名称 |
中国工商银行股份有限公司北京望京支行东坝分理处
|
中国工商银行股份有限公司北京东坝支行
|