序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙道宾 | 80% | 8000.0万人民币 |
2 | 李永太 | 20% | 2000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙道宾
|
|
2 |
李永太
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-22 | 经营范围 |
销售初级农产品、化肥、蔬菜、水果、建筑材料、装饰材料、五金交电(不从事实体店铺经营)、办公用品、电子产品、计算机软件及辅助设备、通讯器材、医疗器械(1类)、日用品、机电产品、金属材料、机械设备;劳务服务;工程勘察设计、房屋建筑工程设计;园林绿化;计算机软件硬的技术开****、计算机系统集成、中央空调技术维修咨询、安防产品技术咨询服务、经济信息咨询、健康咨询、技术开****、技术推广、技术服务、技术咨询;设计、制作、代理、****布广告;技术进出口、货物进出口、代理进出口;新能源技术开****、太阳能****电技术服务、风力****电技术服务;风力****电机组零部件销售。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
一般项目:建筑装饰材料销售;食用农产品零售;初级农产品收购;化肥销售;新鲜蔬菜零售;新鲜水果批****;新鲜水果零售;金属制品销售;通讯设备销售;办公设备销售;五金产品零售;日用品销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批****;机械设备销售;第一类医疗器械销售;机械电气设备销售;劳务服务(不含劳务派遣);园林绿化工程施工;计算机系统服务;制冷、空调设备销售;安全咨询服务;安防设备销售;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);专业设计服务;广告设计、代理;太阳能****电技术服务;风力****电技术服务;风力****电机组及零部件销售;新兴能源技术研****;社会经济咨询服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;不动产登记代理服务;商务代理代办服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程勘察;建设工程设计;基础电信业务;第一类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
2 | 2021-06-23 | 董事(理事)、经理、监事 |
石永丽, [退出]孙道宾*
|
李永太, [新增]孙道宾*
|
3 | 2021-06-23 | 经营范围 |
销售初级农产品、化肥、蔬菜、水果、建筑材料、装饰材料、五金交电(不从事实体店铺经营)、办公用品、电子产品、计算机软件及辅助设备、通讯器材、医疗器械(1类)、日用品、机电产品、金属材料、机械设备;劳务服务;工程勘察设计、房屋建筑工程设计;园林绿化;计算机软件硬的技术开****、计算机系统集成、中央空调技术维修咨询、安防产品技术咨询服务、经济信息咨询、健康咨询、技术开****、技术推广、技术服务、技术咨询;设计、制作、代理、****布广告;技术进出口、货物进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
销售初级农产品、化肥、蔬菜、水果、建筑材料、装饰材料、五金交电(不从事实体店铺经营)、办公用品、电子产品、计算机软件及辅助设备、通讯器材、医疗器械(1类)、日用品、机电产品、金属材料、机械设备;劳务服务;工程勘察设计、房屋建筑工程设计;园林绿化;计算机软件硬的技术开****、计算机系统集成、中央空调技术维修咨询、安防产品技术咨询服务、经济信息咨询、健康咨询、技术开****、技术推广、技术服务、技术咨询;设计、制作、代理、****布广告;技术进出口、货物进出口、代理进出口;新能源技术开****、太阳能****电技术服务、风力****电技术服务;风力****电机组零部件销售。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
4 | 2021-06-23 | 投资人 |
石永丽,自然人股东, [退出]孙道全,自然人股东 [退出]
|
李永太,自然人股东, [新增]孙道宾,自然人股东 [新增]
|
5 | 2019-09-25 | 住所 |
北京市丰台区草桥西路11号商铺
|
北京市丰台区西三环南路14号院1号楼14层1413
|
6 | 2017-05-27 | 董事(理事)、经理、监事 |
苗国富, [退出]苗冕* [退出]
|
石永丽, [新增]孙道宾* [新增]
|
7 | 2017-05-27 | 注册资本 |
10
|
10000( + 99900% )
|
8 | 2017-05-27 | 注册资本 |
10万
|
10000万( + 99900% )
|
9 | 2017-05-27 | 董事(理事)、经理、监事 |
苗冕 执行董事; [退出]苗冕 经理; [退出]苗国富 监事 [退出]
|
孙道宾 执行董事; [新增]孙道宾 经理; [新增]石永丽 监事 [新增]
|
10 | 2017-05-27 | 董事(理事)、经理、监事 |
苗冕* 执行董事 [退出]苗冕* 经理 [退出]苗国富 监事 [退出]
|
孙道宾* 执行董事 [新增]孙道宾* 经理 [新增]石永丽 监事 [新增]
|