序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐玉生
|
|
2 |
朱启东
|
|
3 |
吴委欣
|
|
4 |
周月光
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-31 | 董事(理事)、经理、监事 |
吴委欣,徐玉生*,周月光,朱启东
|
吴委欣,徐玉生*,周月光,朱启东
|
2 | 2020-12-31 | 董事(理事)、经理、监事 |
朱启东 董事长吴委欣 董事徐玉生* 董事朱启东 董事徐玉生* 经理周月光 监事
|
吴委欣 董事长徐玉生* 董事朱启东 董事徐玉生* 经理周月光 监事
|
3 | 2020-11-23 | 董事(理事)、经理、监事 |
吴委欣,余金华* [退出]
|
吴委欣,徐玉生*, [新增]周月光, [新增]朱启东 [新增]
|
4 | 2020-11-23 | 董事(理事)、经理、监事 |
余金华* 执行董事 [退出]余金华* 经理 [退出]吴委欣 监事
|
朱启东 董事长 [新增]吴委欣 董事徐玉生* 董事 [新增]朱启东 董事 [新增]徐玉生* 经理 [新增]周月光 监事 [新增]
|
5 | 2020-11-23 | 法定代表人 |
余金华
|
徐玉生
|
6 | 2019-09-16 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(法人独资)
|
7 | 2019-09-16 | 投资人 |
吴委欣 自然人股东 [退出]深圳市天图东峰中小微企业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 法人股东 [退出]余金华 自然人股东 [退出]
|
深圳般果科技有限公司 企业法人 [新增]
|
8 | 2018-12-03 | 注册资本 |
725
|
1000( + 37.93103% )
|
9 | 2018-12-03 | 注册资本 |
725万
|
1000万( + 37.93103% )
|
10 | 2018-12-03 | 投资人 |
吴委欣 自然人股东余金华 自然人股东
|
吴委欣 自然人股东深圳市天图东峰中小微企业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 法人股东 [新增]余金华 自然人股东
|