序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 颜晓芳 | 75% | 7.5万人民币 |
2 | 刘念 | 25% | 2.5万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-03 | 认缴的出资额 |
牟熙,自然人股东, [退出]尹尔刚,自然人股东 [退出]
|
刘念,自然人股东, [新增]颜晓芳,自然人股东 [新增]
|
2 | 2022-03-03 | 法定代表人 |
牟熙
|
颜晓芳
|
3 | 2022-03-03 | 投资人 |
牟熙,自然人股东, [退出]尹尔刚,自然人股东 [退出]
|
刘念,自然人股东, [新增]颜晓芳,自然人股东 [新增]
|
4 | 2020-07-01 | 登记管辖变更 |
北京市丰台区市场监督管理局
|
北京市东城区市场监督管理局
|
5 | 2020-07-01 | 登记管辖变更 |
丰台分局
|
东城分局
|
6 | 2020-07-01 | 住所 |
北京市丰台区黄土岗高场村2号A座6245室
|
北京市东城区胜古中路1号20号楼四层402室
|
7 | 2018-06-06 | 投资人 |
牟熙,自然人股东,郑养松,自然人股东 [退出]
|
牟熙,自然人股东,尹尔刚,自然人股东 [新增]
|
8 | 2018-06-06 | 投资人,认缴的出资方式,认缴的出资时间,认缴的出资额 |
郑养松 自然人股东 [退出]牟熙 自然人股东
|
牟熙 自然人股东尹尔刚 自然人股东 [新增]
|
9 | 2018-06-06 | 法定代表人 |
郑养松
|
牟熙
|
10 | 2017-01-18 | 投资人 |
康海东,自然人股东, [退出]熊君,自然人股东 [退出]
|
牟熙,自然人股东, [新增]郑养松,自然人股东 [新增]
|