序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄蓉 | 93.33333% | 140.0万人民币 |
2 | 黄顺 | 6.66667% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘克明
|
|
2 |
黄顺
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
黄蓉
|
刘克明
|
2 | 2018-12-06 | 法定代表人变更 |
黄蓉
|
刘克明
|
3 | 2016-10-21 | 注册资本变更 |
50.000000
|
150.000000( + 200% )
|
4 | 2014-07-08 | 经营期限变更 |
2014-07-06
|
2024-07-06
|