序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周瑞平 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周瑞平
|
|
2 |
周瑞芬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 郭京平; 出资额: ****万; 百分比: ***% [退出]
|
姓名: 周瑞平; 出资额: ****万; 百分比: ***% [新增]
|
2 | 2019-03-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 周瑞平; 出资额: ****万; 百分比: ***% [退出]
|
姓名: 郭京平; 出资额: ****万; 百分比: ***% [新增]
|
3 | 2018-01-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶茂树; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 林传楷; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 周瑞平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 周瑞芬; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
4 | 2018-01-17 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 叶茂树; 出资额: ****万; 百分比: ***% [退出]
|
姓名: 周瑞平; 出资额: ****万; 百分比: ***% [新增]
|
5 | 2018-01-17 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:郑娜;原联络员固定电话:无;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:无;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:郑娜;原财务负责人固定电话:无;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:无;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:周瑞芬;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:周瑞平;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:zhouruiping@***.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2018-01-17 | 法定代表人变更 |
叶茂树
|
周瑞平
|
7 | 2016-10-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********94213
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********950073
|
8 | 2013-08-01 | 行业代码变更 |
行业: 房地产开****经营;
一般经营项目: ;
许可经营项目: 房地产开****经营。;
|
行业: 投资与资产管理; 一般经营项目: 服务:房地产投资。; 许可经营项目: 无;
|
9 | 2013-02-04 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 叶茂添;企业类型: 一人有限责任公司(私营法人独资);股东: 温州天元房地产开****有限公司, ****万;组织机构: 唐文浩 职务: 监事;叶茂添 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 叶茂树;企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资);股东: 叶茂树, ****万;组织机构: 林传楷 职务: 监事;叶茂树 职务: 执行董事兼总经理;
|