序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵国民 | 47878.2万人民币 | |
2 | 赵国新 | 1% | 501.8万人民币 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江新盛建设集团有限公司余杭分公司
|
潘国帮 | 2013-05-20 |
2 |
浙江新盛建设集团有限公司萧山分公司
|
沈国江 | 2013-04-23 |
3 |
浙江新盛建设集团有限公司平阳分公司
|
王根娣 | 2012-05-30 |
4 |
浙江新盛建设集团有限公司镇江分公司
|
杨利月 | 2012-01-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-29 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
*****
|
2 | 2021-07-29 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 赵国民; 出资额: *****万; 百分比: **%;姓名: 赵国新; 出资额: ***万; 百分比: *%;
|
姓名: 赵国民; 出资额: *****.*万; 百分比: **%;姓名: 赵国新; 出资额: ***.*万; 百分比: *%;
|
3 | 2019-07-12 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 徐惠芬; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出]姓名: 李庆田; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出]姓名: 赵国民; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
姓名: 赵国民; 出资额: *****万; 百分比: **%;姓名: 赵国新; 出资额: ***万; 百分比: *%; [新增]
|
4 | 2019-07-12 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:张永清;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:周雅琴;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:余平;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:陆群亚;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2019-07-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐世仁; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 徐惠芬; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 李庆田; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 赵国民; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;
|
姓名: 赵国新; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 赵国民; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
6 | 2019-01-24 | 经营范围变更 |
房屋建筑;水电安装[除承装(修、试)电力设施];建筑装璜;园林绿化工程的施工(凭资质证书经营)。
|
房屋建筑;水电安装[除承装(修、试)电力设施];建筑装璜;园林绿化工程的施工(凭资质证书经营);建筑技术服务;建筑设计技术、互联网技术、计算机软硬件的技术开****、技术服务、技术咨询、成果转让;建筑设计;建筑工程设计;网络信息技术的技术开****、技术咨询、技术服务、成果转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2017-12-27 | 出资方式备案 |
|
姓名: 徐惠芬; 出资额: 2400万; 出资形式: 知识产权姓名: 徐惠芬; 出资额: 5600万; 出资形式: 货币姓名: 李庆天; 出资额: 1800万; 出资形式: 知识产权姓名: 李庆天; 出资额: 4200万; 出资形式: 货币姓名: 赵国民; 出资额: 1800万; 出资形式: 知识产权姓名: 赵国民; 出资额: 4200万; 出资形式: 货币
|
8 | 2016-04-25 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********73666
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********96844P
|
9 | 2015-07-17 | 住所变更 |
住所: 拱墅区湖州街**号*幢
注册资本: *****万人民币元
营业期限: ****-*-* 至 ****-*-*
股东: 徐惠芬, ****万 赵国民, ****.**万 李庆田, ****.**万
电话:
|
住所: 拱墅区绿景大厦*幢****室 注册资本: *****万人民币元 营业期限: ****-*-* 至 ****-*-* 股东: 李庆田, ****万 赵国民, ****万 徐惠芬, ****万 电话:
|
10 | 2012-12-25 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 傅国善;股东: 李庆田, ***万;赵国民, ***万;方兴荣, ***万;陈金洲, ****.*万;陆永华, ****万;傅国善, ****.**万;徐世仁, ****.**万;组织机构: 陈金洲 职务: 董事;方兴荣 职务: 董事;傅国善 职务: 董事兼总经理;李庆田 职务: 董事;陆永华 职务: 董事;徐惠芬 职务: 监事;徐世仁 职务: 董事长;赵国民 职务: 董事;
|
法定代表人(负责人): 赵国民;股东: 徐惠芬, ****万;赵国民, ****.**万;李庆田, ****.**万;组织机构: 李庆田 职务: 董事长;徐惠芬 职务: 董事;徐世仁 职务: 监事;赵国民 职务: 董事兼总经理;
|