序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 全忠华 | 63% | 315万人民币 |
2 | 陈加贵 | 37% | 185万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
全忠华
|
|
2 |
陈加贵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-18 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 全忠华; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 陈加贵; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 胡玉婷; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 全忠华; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 陈加贵; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
2 | 2019-09-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 全忠华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 胡玉婷; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 黄朝昆; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 全忠华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 陈加贵; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
3 | 2019-09-18 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:丁华华;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:夏辉;原财务负责人固定电话:****-********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:全忠华;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:夏辉;现财务负责人固定电话:****-********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2019-06-28 | 出资比例备案 |
姓名: 全忠华; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 胡玉婷; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 陈加贵; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 全忠华; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 胡玉婷; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 陈加贵; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
5 | 2019-04-19 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 胡玉婷; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 全忠华; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 陈加贵; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 陈祺敏; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 全忠华; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 胡玉婷; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 陈加贵; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
6 | 2018-12-19 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 胡玉婷; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 黄朝昆; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 胡玉婷; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 全忠华; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 陈加贵; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 陈祺敏; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]
|
7 | 2018-12-19 | 法定代表人变更 |
黄朝昆
|
全忠华
|
8 | 2018-12-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 胡玉婷; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 黄朝昆; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
姓名: 全忠华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 胡玉婷; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 黄朝昆; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
9 | 2018-12-19 | 名称变更 |
杭州宝尊汽车维修服务有限公司
|
杭州星驰行汽车维修服务有限公司
|
10 | 2018-12-19 | 住所变更 |
浙江省杭州市西湖区三墩镇西行桥**号*幢***室
|
浙江省杭州市西湖区三墩镇西行桥**号*幢***室
|