序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州市金融投资集团有限公司 | 100% | 3000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
詹盛
|
|
2 |
曾凌勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 曾凌勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王化平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 曾凌勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 詹盛; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
2 | 2020-01-08 | 法定代表人变更 |
王化平
|
詹盛
|
3 | 2018-01-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙一艺; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 田泰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 曾凌勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 王化平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
4 | 2018-01-03 | 法定代表人变更 |
田泰
|
王化平
|
5 | 2017-06-20 | 章程备案 |
|
章程调整
|
6 | 2015-11-20 | 住所变更 |
住所: 杭州市上城区庆春路***号十六层
法定代表人(负责人): 项亦斌
组织机构: 孙一艺 职务: 监事 项亦斌 职务: 执行董事兼总经理
电话:
|
住所: 杭州市江干区新塘路**号广新商务大厦***室 法定代表人(负责人): 田泰 组织机构: 孙一艺 职务: 监事 田泰 职务: 执行董事兼总经理 电话:
|
7 | 2015-11-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********38764
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********58862R
|
8 | 2014-06-12 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 赵磊;组织机构: 孙一艺 职务: 监事;赵磊 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 项亦斌;组织机构: 孙一艺 职务: 监事;项亦斌 职务: 执行董事兼总经理;
|
9 | 2013-06-20 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 李明扬;组织机构: 李明扬 职务: 执行董事;沈卫勤 职务: 监事;汤超 职务: 经理;
|
法定代表人(负责人): 赵磊;组织机构: 孙一艺 职务: 监事;赵磊 职务: 执行董事兼总经理;
|
10 | 2012-09-18 | 行业代码变更 |
行业: 其他商务服务业;
股东: 杭州市财开投资集团公司, 3000万;
|
行业: 投资与资产管理; 股东: 杭州市金融投资集团有限公司, 3000万;
|