序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江铭恩投资管理有限公司 | 95% | 1900万人民币 |
2 | 吴婷芸 | 5% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
韦强
|
|
2 |
吴婷芸
|
|
3 |
左怡
|
|
4 |
王国俊
|
|
5 |
苗桂林
|
|
6 |
郭莉娟
|
|
7 |
章素青
|
|
8 |
陆俊龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶丽君; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 吴婷芸; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴珊; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [退出]姓名: 吴科峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 夏少敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 潘永盈; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 王梦倩; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 章素青; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;
|
姓名: 吴婷芸; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 左怡; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 王国俊; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 章素青; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 苗桂林; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 郭莉娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]姓名: 陆俊龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 韦强; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; [新增]
|
2 | 2021-02-01 | 法定代表人变更 |
章素青
|
韦强
|
3 | 2021-02-01 | 出资日期备案 |
企业名称: 浙江铭恩投资管理有限公司; 出资日期: ;姓名: 吴婷芸; 出资日期: ;
|
企业名称: 杭州铭晟投资合伙企业(有限合伙); 出资日期: 2011-03-25;姓名: 吴婷芸; 出资日期: 2011-03-25;姓名: 韦强; 出资日期: 2011-03-25;
|
4 | 2021-02-01 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江铭恩投资管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出]姓名: 吴婷芸; 出资额: ***万; 百分比: *%;
|
企业名称: 杭州铭晟投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: **%; [新增]姓名: 韦强; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 吴婷芸; 出资额: ***万; 百分比: *%;
|
5 | 2021-02-01 | 出资比例备案 |
企业名称: 浙江铭恩投资管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 吴婷芸; 出资额: ***万; 百分比: *%;
|
企业名称: 杭州铭晟投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 吴婷芸; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 韦强; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
6 | 2021-02-01 | 出资方式备案 |
企业名称: 浙江铭恩投资管理有限公司; 出资额: *万; 出资形式: 货币;
|
企业名称: 杭州铭晟投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 出资形式: 货币;姓名: 吴婷芸; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;姓名: 韦强; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;
|
7 | 2018-09-07 | 经营范围变更 |
制作、复制、****行:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧;服务:设计、制作、代理国内广告,承办会务,礼仪服务;其他无需报经审批的一切合法项目。
|
旅游景点开****;制作、复制、****行:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧;服务:商务信息咨询,文化艺术活动的策划,设计、制作、代理国内广告,承办会务,礼仪服务;其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2018-09-07 | 名称变更 |
浙江泰嘉影业股份有限公司
|
浙江泰嘉文化旅游****展股份有限公司
|
9 | 2018-06-27 | 法定代表人变更 |
苗旺
|
章素青
|
10 | 2018-06-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶丽君; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 吴婷芸; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 吴珊; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 吴科峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 夏少敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 潘永盈; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王梦倩; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 苗旺; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理 [退出]
|
姓名: 叶丽君; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 吴婷芸; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 吴珊; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 吴科峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 夏少敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 潘永盈; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王梦倩; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 章素青; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理 [新增]
|