序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 俞建云 | 90% | 186.2966万人民币 |
2 | 俞超 | 9.99999% | 20.6996万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
俞建云
|
|
2 |
俞超
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-16 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:楼浪琪;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:谢军民;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:楼浪琪;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:谢军民;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2018-04-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞超; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 俞超; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 俞飞帆; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 俞建云; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 俞超; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
3 | 2018-04-16 | 法定代表人变更 |
俞超
|
俞建云
|
4 | 2018-04-16 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 俞飞帆; 出资额: **.****万; 百分比: **% [退出]姓名: 俞超; 出资额: ***.****万; 百分比: **%
|
姓名: 俞超; 出资额: **.****万; 百分比: **%姓名: 俞建云; 出资额: ***.****万; 百分比: **% [新增]
|
5 | 2016-07-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********1471X0
|
6 | 2015-07-21 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 浙江省杭州市萧山区河上镇
一般经营项目: 生产:农业机械、化工机械、建筑机械、轻工机械及零配件、塑料制品
电话:
|
住所: 萧山区河上镇下门村 一般经营项目: 制造、加工、销售:农业机械、化工机械、建筑机械、轻工机械、机电产品、娱乐体育器械** 电话:
|
7 | 2014-09-01 | 投资人(股权)备案 |
股东: 俞江帆, **.****万; [退出]俞超, ***.****万;组织机构: 俞超 职务: 执行董事;俞超 职务: 总经理;俞江帆 职务: 监事; [退出]
|
股东: 俞飞帆, **.****万; [新增]俞超, ***.****万;组织机构: 俞超 职务: 执行董事;俞超 职务: 总经理;俞飞帆 职务: 监事; [新增]
|
8 | 2011-11-23 | 名称变更 |
企业名称: 杭州浙大联****机械有限公司;
|
企业名称: 杭州帆安机械有限公司;
|
9 | 2010-12-21 | 行业代码变更 |
行业: 化工、木材、非金属加工专用设备制造;
法定代表人(负责人): 孔德伟;
注册资本: 25万美元;
实收资本: 25万美元;
企业类型: 有限责任公司(台港澳与境内合资);
许可经营项目: 生产:农业机械、化工机械、建筑机械、轻工机械及零配件、塑料制品;
股东: 浙江大学机械厂, 2.5万; 杭州萧山第二化工塑料厂, 11.25万; 香港雄平有限公司, 11.25万;
组织机构: 何才太 职务: 董事; 孔德伟 职务: 董事长; 沈洪涛 职务: 监事; 俞超 职务: 董事; 俞超 职务: 总经理; 张煜振 职务: 董事;
|
行业: 其他通用设备制造; 法定代表人(负责人): 俞超; 注册资本: 206.9963万人民币元; 实收资本: 206.9963万人民币元; 企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股); 许可经营项目: ; 股东: 俞江帆, 20.6997万; 俞超, 186.2966万; 组织机构: 俞超 职务: 执行董事; 俞超 职务: 总经理; 俞江帆 职务: 监事;
|
10 | 2008-03-31 | 变更注册号 |
注册号: 企合浙杭总字第007455号;
|
注册号: ********;
|