序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
程馨
|
|
2 |
余布凡
|
|
3 |
张艳荣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-08 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-08-08 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2021-11-16 | 企业联络人员、财务人员 |
|
|
4 | 2021-05-21 | 高级管理人员备案 |
|
|
5 | 2021-05-21 | 出资比例备案 |
|
|
6 | 2020-10-12 | 投资人(股权)备案 |
|
|
7 | 2020-07-23 | 经营范围变更 |
|
|
8 | 2019-08-05 | 名称变更 |
|
|
9 | 2019-06-21 | 高级管理人员备案 |
|
|
10 | 2019-01-28 | 高级管理人员备案 |
|
|