序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李默 | 99% | 10890.0万人民币 |
2 | 吴来祥 | 1% | 110.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴来祥; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 李默; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 李默; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 阚红侠; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
2 | 2020-08-18 | 住所变更 |
浙江省杭州市下城区杭州新天地商务中心*幢西楼***室
|
浙江省杭州市下城区北上新城*幢*号门***室-*
|
3 | 2019-12-31 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李默; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 吴来祥; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
姓名: 李默; 出资额: *****万; 百分比: **%;姓名: 吴来祥; 出资额: ***万; 百分比: *%;
|
4 | 2019-12-31 | 注册资本(金)变更 |
****
|
*****
|
5 | 2019-10-10 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:李默;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:李默;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:陈小延;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:赵海英;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2019-10-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李默; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 艾长珍; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 吴来祥; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 李默; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
7 | 2019-10-10 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李默; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 艾长珍; 出资额: **万; 百分比: *%; [退出]
|
姓名: 李默; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 吴来祥; 出资额: **万; 百分比: *%; [新增]
|