序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 熊吴勇 | 49% | 490万人民币 |
2 | 张芙蓉 | 41% | 410万人民币 |
3 | 王勇 | 10% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
熊吴勇
|
|
2 |
张爱丽
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
杭州君途汽车租赁有限公司济南分公司
|
熊吴勇 | 2020-05-15 |
2 |
杭州君途汽车租赁有限公司太原分公司
|
熊吴勇 | 2020-04-09 |
3 |
杭州君途汽车租赁有限公司武义分公司
|
熊吴勇 | 2019-10-29 |
4 |
杭州君途汽车租赁有限公司嘉兴分公司
|
熊吴勇 | 2019-10-23 |
5 |
杭州君途汽车租赁有限公司绍兴分公司
|
熊吴勇 | 2019-09-03 |
6 |
杭州君途汽车租赁有限公司宁波分公司
|
熊吴勇 | 2019-07-04 |
7 |
杭州君途汽车租赁有限公司长沙分公司
|
熊吴勇 | 2019-04-01 |
8 |
杭州君途汽车租赁有限公司惠州分公司
|
熊吴勇 | 2019-03-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-12 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 熊吴勇; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 张芙蓉; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 倪泽锋; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 熊吴勇; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 张芙蓉; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 王勇; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|
2 | 2019-05-09 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 熊吴勇; 出资额: ***万; 百分比: **%企业名称: 杭州立腾经济信息咨询服务有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 熊吴勇; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 张芙蓉; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 倪泽锋; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]
|
3 | 2019-04-18 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 熊吴勇; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 熊立强; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 熊吴勇; 出资额: ***万; 百分比: **%企业名称: 杭州立腾经济信息咨询服务有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]
|
4 | 2019-02-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘小平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 许政; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 张爱丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 熊吴勇; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
5 | 2019-02-14 | 住所变更 |
浙江省萧山经济技术开****区大成名座*幢*单元****室
|
浙江省杭州市萧山区宁围街道博地世纪中心*幢***-*室(自行分割)
|
6 | 2019-02-14 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 君凌控股集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]姓名: 丁美华; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]姓名: 刘小平; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 熊吴勇; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 熊立强; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]
|
7 | 2019-02-14 | 法定代表人变更 |
刘小平
|
熊吴勇
|
8 | 2018-09-14 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 君凌控股集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 刘小平; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
企业名称: 君凌控股集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 丁美华; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 刘小平; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
9 | 2017-04-12 | 注册资本(金)变更 |
*
|
****
|
10 | 2017-04-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********54137组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********574376
|