序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****8
|
2 | 2018-06-28 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:李仁法;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:沈成立;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:何素华;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:何素华;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2018-06-28 | 住所变更 |
萧山区党山镇
|
浙江省杭州市萧山区瓜沥镇
|
4 | 2013-07-12 | 变更注册号 |
注册号: ********162;
|
注册号: ********78905;
|
5 | 2004-10-13 | 住所(营业场所、地址)变更 |
经营场所:党山镇法定代表人:倪传贵身份证编号:********电话:
|
经营场所:萧山区党山镇法定代表人:李仁法身份证编号:********电话:
|
6 | 2001-08-26 | 名称变更 |
企业名称:萧山市党山集体资产经营公司;法定代表人:孙万良;身份证编号:********;
|
企业名称:杭州萧山党山集体资产经营公司;法定代表人:倪传贵;身份证编号:********;
|
7 | 1999-05-25 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人:董水荣;
|
法定代表人:孙万良;
|