序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陷永华 | 33% | 330万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陷永华
|
|
2 |
罗琳
|
|
3 |
杨明
|
|
4 |
蒋芳芳
|
|
5 |
吴阳阳
|
|
6 |
史关
|
|
7 |
储涵
|
|
8 |
谢燕华
|
|
9 |
汪东
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-17 | 出资方式备案 |
企业名称: 福慧控股有限公司; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;姓名: 陷永华; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;
|
企业名称: 福慧控股有限公司; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;姓名: 陷永华; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;
|
2 | 2022-08-17 | 章程修正案备案 |
详见章程修正案。
|
详见章程修正案。
|
3 | 2022-08-17 | 出资日期备案 |
企业名称: 福慧控股有限公司; 出资日期: 2040-12-31;姓名: 陷永华; 出资日期: 2040-12-31;
|
企业名称: 福慧控股有限公司; 出资日期: 2040-12-31;姓名: 陷永华; 出资日期: 2040-12-31;
|
4 | 2022-08-17 | 出资比例备案 |
企业名称: 福慧控股有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 陷永华; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
企业名称: 福慧控股有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 陷永华; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
5 | 2022-08-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 储涵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 史关; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]姓名: 吴阳阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 汪东; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 罗琳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 蒋芳芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 谢燕华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陷永华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名:王萍;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 储涵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴阳阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王秋宇; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 罗琳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 蒋芳芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 谢燕华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈菁; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名: 陷永华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名:王萍;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
6 | 2022-06-23 | 法定代表人变更 |
史关
|
陷永华
|
7 | 2022-06-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 储涵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 史关; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 吴阳阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 罗琳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 蒋芳芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 袁未来; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名:王萍;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 储涵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 史关; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 吴阳阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 汪东; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 罗琳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 蒋芳芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 谢燕华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 陷永华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名:王萍;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
8 | 2021-12-27 | 住所变更 |
浙江省宁波市鄞州区首南街道首南街道泰康中路***号**楼****-*
|
浙江省宁波市鄞州区首南街道泰安中路***号**楼****-*
|
9 | 2021-12-02 | 住所变更 |
浙江省宁波市鄞州区首南街道泰康中路***号****室-*
|
浙江省宁波市鄞州区首南街道首南街道泰康中路***号**楼****-*
|
10 | 2021-12-02 | 章程修正案备案 |
详见章程修正案。
|
详见章程修正案。
|