序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 无限售条件流通股份 | 87.20008% | 123651.9964万人民币 |
2 | 有限售条件流通股份 | 12.79993% | 18150.6325万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈国英
|
|
2 |
黄小伟
|
|
3 |
郑坚江
|
|
4 |
梁嵩峦
|
|
5 |
杨华军
|
|
6 |
段亮
|
|
7 |
缪锡雷
|
|
8 |
王溪红
|
|
9 |
段逸超
|
|
10 |
郑伟科
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宁波三星电气股份有限公司合肥办事处
|
王珩亮 | 2015-08-10 |
2 |
宁波三星医疗电气股份有限公司慈城分公司
|
邵柳东 | 2014-07-18 |
3 |
宁波三星电气股份有限公司长沙分公司
|
郑有华 | 2003-11-20 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-03 | 法定代表人变更 |
郑坚江
|
沈国英
|
2 | 2020-07-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 傅国义; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 冷泠; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 包新民; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 忻宁; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 沈国英; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郑伟科; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郑君达; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郑坚江; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 郭守仁; 证件号码: **********; 职位: 董事; [退出]姓名: 陈农; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 陈晖; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 黄小伟; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 黄小伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 杨华军; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 梁嵩峦; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 段亮; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 段亮; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 段逸超; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 沈国英; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 王溪红; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 缪锡雷; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 郑伟科; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郑君达; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郑坚江; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郑建波; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 黄小伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
3 | 2020-07-03 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:金晓;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:朱其炳;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:董惠波;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:朱其炳;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2019-05-29 | 注册资本(金)变更 |
******.****
|
******.****
|
5 | 2018-12-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 傅国义; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 冷泠; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 包新民; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 忻宁; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 忻宁; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 沈国英; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 郑伟科; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 郑君达; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 郑坚江; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 郭守仁; 证件号码: **********; 职位: 董事姓名: 陈农; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈晖; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 黄小伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 傅国义; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 冷泠; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 包新民; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 忻宁; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 沈国英; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 郑伟科; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 郑君达; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 郑坚江; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 郭守仁; 证件号码: **********; 职位: 董事姓名: 陈农; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈晖; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 黄小伟; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 黄小伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
6 | 2018-12-13 | 注册资本(金)变更 |
******.****
|
******.****
|
7 | 2018-12-13 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 有限售条件流通股份; 出资额: *****万; 百分比: **.****%企业名称: 无限售条件流通股份; 出资额: *****万; 百分比: *.***%
|
企业名称: 有限售条件流通股份; 出资额: *****万; 百分比: **.****%企业名称: 无限售条件流通股份; 出资额: *****万; 百分比: *.****%
|
8 | 2018-12-13 | 住所变更 |
宁波市鄞州工业园区(宁波市鄞州区姜山镇)
|
浙江省宁波市鄞州工业园区(宁波市鄞州区姜山镇)
|
9 | 2018-08-28 | 注册资本(金)变更 |
******.****
|
******.****
|
10 | 2018-08-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何庆龄; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 傅国义; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 冷泠; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 刘其君; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 包新民; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 忻宁; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 忻宁; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 沈国英; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 郑君达; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 郑坚江; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 郭守仁; 证件号码: **********; 职位: 董事姓名: 陈农; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈晖; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 傅国义; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 冷泠; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 包新民; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 忻宁; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 忻宁; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 沈国英; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 郑伟科; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 郑君达; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 郑坚江; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 郭守仁; 证件号码: **********; 职位: 董事姓名: 陈农; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈晖; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 黄小伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
|