序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张虎寅 | 26.80889% | 2111.2万人民币 |
2 | 林波平 | 17.14286% | 1350.0万人民币 |
3 | 张峻乾 | 12.06349% | 950.0万人民币 |
4 | 林浪平 | 6.34921% | 500.0万人民币 |
5 | 宁波梅山保税港区金烯创业投资合伙企业(有限合伙) | 5.54921% | 437.0万人民币 |
6 | 赵大芳 | 4.69841% | 370.0万人民币 |
7 | 宁波申山甬泰投资合伙企业(有限合伙) | 3.04762% | 240.0万人民币 |
8 | 周仲英 | 2.28571% | 180.0万人民币 |
9 | 宁波市镇海庆鑫投资合伙企业(有限合伙) | 2.01905% | 159.0万人民币 |
10 | 钱梦嘉 | 1.90476% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林波平
|
|
2 |
周仲英
|
|
3 |
顾宏军
|
|
4 |
张虎寅
|
|
5 |
陈庆兵
|
|
6 |
张峻乾
|
|
7 |
单国荣
|
|
8 |
吴梓境
|
|
9 |
俞建利
|
|
10 |
竺子石
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-11 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
2 | 2019-07-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴丛伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 周仲英; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周仲英; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 张虎寅; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 林波平; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 竺子石; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈庆兵; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 顾宏军; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 顾文斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 俞建利; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 单国荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 吴丛伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴梓境; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 周仲英; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周仲英; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 张峻乾; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 张虎寅; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 林波平; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 竺子石; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈庆兵; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 顾宏军; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 顾文斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2019-07-11 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张虎寅; 出资额: ****万; 百分比: **.***%;姓名: 林波平; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;姓名: 林浪平; 出资额: ***万; 百分比: *.****%;
|
姓名: 张虎寅; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;姓名: 林波平; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;姓名: 林浪平; 出资额: ***万; 百分比: *.****%;
|
4 | 2018-03-19 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
5 | 2018-03-19 | 注册资本(金)变更 |
7028
|
7328( + 4.26864% )
|
6 | 2018-03-19 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 林浪平; 出资额: ***万; 百分比: *.****%姓名: 林波平; 出资额: ****万; 百分比: **.****%姓名: 张虎寅; 出资额: ****万; 百分比: **.****%
|
姓名: 林浪平; 出资额: ***万; 百分比: *.****%姓名: 林波平; 出资额: ****万; 百分比: **.****%姓名: 张虎寅; 出资额: ****万; 百分比: **.***%
|
7 | 2017-04-07 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 聚丙烯酰胺的制造、加工、储存;造纸用粘合剂、上浆添加剂、增强剂、增湿剂、助留剂、造纸用成型剂、其他工业造纸用整理剂、助剂的生产、销售和技术服务(生产、销售除危险化学品);水处理缓蚀剂、清洗预膜剂、阻垢分散剂、水质稳定剂、软水剂、净水剂、水处理复合药剂、杀菌灭藻剂、有机混凝剂(絮凝剂、凝聚剂、助凝剂)、无机混凝剂、其他污水处理化学剂的生产及相关技术咨询和服务(生产除危险化学品);水处理工程用菌剂、生物混凝剂、其他污水处理生物药剂的生产和销售(除危险化学品);自营和代理各类货物及技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
|
一般经营项目: 聚丙烯酰胺的制造、加工、储存;丙烯酰胺为原料的化工品的生产、销售(除危险化学品);混凝土添加剂的生产、销售;造纸用粘合剂、上浆添加剂、增强剂、增湿剂、助留剂、造纸用成型剂、其他工业造纸用整理剂、助剂的生产、销售和技术服务(生产、销售除危险化学品);水处理缓蚀剂、清洗预膜剂、阻垢分散剂、水质稳定剂、软水剂、净水剂、水处理复合药剂、杀菌灭藻剂、有机混凝剂(絮凝剂、凝聚剂、助凝剂)、无机混凝剂、其他污水处理化学剂的生产及相关技术咨询和服务(生产除危险化学品);水处理工程用菌剂、生物混凝剂、其他污水处理生物药剂的生产和销售(除危险化学品);自营和代理各类货物及技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
|
8 | 2017-04-07 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 丙烯酰胺的制造、加工、储存;
|
许可经营项目: 丙烯酰胺的制造、加工、储存;其他危险化学品:乙烯、乙酸乙烯酯[稳定的]、乙醚、甲基丙烯酸烯丙酯、甲苯、环氧乙烷、过氧化甲基乙基酮[有效氧含量≤8.2%,含A型稀释剂≥60%]、二甲苯异构体混合物、1,4-二甲苯、1,3-二甲苯、1,2-二甲苯、丙烯酸乙酯[稳定的]、丙烯酸甲酯[稳定的]、丙烯酸[稳定的]、2-丙烯腈[稳定的]、丙烯、丙酮、苯乙烯[稳定的]批****(票据贸易);
|
9 | 2016-12-29 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
10 | 2016-12-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈庆兵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 顾宏军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 顾文斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 林波平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长姓名: 林浪平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 王建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 张虎寅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周仲英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
|
姓名: 陈庆兵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 顾宏军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 顾文斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 林波平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长姓名: 吴丛伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 张虎寅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周仲英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周仲英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 竺子石; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|