序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄芙彬 | 80% | 40万人民币 |
2 | 周淑军 | 20% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周方权
|
|
2 |
周淑军
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
慈溪市天池净水设备有限公司新浦分公司
|
黄立丰 | 2005-03-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-17 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********71569
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********131129
|
2 | 2016-06-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 黄立丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 黄立丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 周淑军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 周方权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 周方权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 周淑军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
3 | 2016-06-17 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 周淑军; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 黄立丰; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 周淑军; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 黄芙彬; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
4 | 2016-06-17 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2001/5/18 至 2021/5/17
|
营业期限: 2001/5/18 至 2041/5/17
|
5 | 2016-06-17 | 法定代表人变更 |
黄立丰
|
周方权
|
6 | 2016-06-17 | 组织机构变更 |
姓名: 黄立丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 黄立丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 周淑军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 周方权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 周方权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 周淑军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
7 | 2013-04-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 黄立丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周方权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 周方权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 黄立丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 黄立丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 周淑军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
8 | 2013-04-03 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 黄立丰; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 周建锋; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 周方权; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 周淑军; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 黄立丰; 出资额: **; 百分比: **%
|
9 | 2013-04-03 | 法定代表人变更 |
周方权
|
黄立丰
|
10 | 2013-04-03 | 组织机构变更 |
姓名: 黄立丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周方权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 周方权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 黄立丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 黄立丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 周淑军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|