序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王彩芬 | 60% | 60万人民币 |
2 | 胡秀娣 | 40% | 40万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡秀娣
|
|
2 |
王彩芬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-10-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蔡红芳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 蔡红芳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]姓名: 孙翠芬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 胡秀娣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 胡秀娣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]姓名: 王彩芬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
2 | 2016-10-14 | 法定代表人变更 |
蔡红芳
|
胡秀娣
|
3 | 2016-10-14 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 蔡红芳; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 孙翠芬; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 胡秀娣; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 王彩芬; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
4 | 2016-10-14 | 组织机构变更 |
姓名: 蔡红芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 蔡红芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]姓名: 孙翠芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 胡秀娣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 胡秀娣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]姓名: 王彩芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
5 | 2016-01-11 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:583994691
|
统一社会信用代码:*****G
|
6 | 2014-04-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蔡红芳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 蔡红芳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 王彩芬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 蔡红芳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 蔡红芳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 孙翠芬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
7 | 2014-04-14 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 蔡红芳; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 王彩芬; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 蔡红芳; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 孙翠芬; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
8 | 2014-04-14 | 组织机构变更 |
姓名: 蔡红芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 蔡红芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 王彩芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 蔡红芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 蔡红芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 孙翠芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
9 | 2011-12-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蔡红芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王彩芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 王彩芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
|
姓名: 蔡红芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 蔡红芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 王彩芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
10 | 2011-12-05 | 组织机构变更 |
姓名: 蔡红芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王彩芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 王彩芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
|
姓名: 蔡红芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 蔡红芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 王彩芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|